公告日期:2015-08-20
申万菱信收益宝货币市场基金招募说明书(第十八次更新)摘要
基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
【重要提示】
●本基金基金合同已于2006年7月7日生效。
●投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。
●基金的过往业绩并不预示其未来的表现。
●本摘要根据本基金之基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。
基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
●本招募说明书(更新)所载内容截止日为2015年7月7日,有关基金的财务
数据和净值表现截止日为2015年6月30日(财务数据未经审计)。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
申万菱信基金管理有限公司
设立日期:2004年1月15日
注册地址:上海市中山南路100号11层
法定代表人:姜国芳
办公地址:上海市中山南路100号11层
办公电话:+862123261188
联系人:牛锐
注册资本:人民币1.5亿元
股本结构:申万宏源证券有限公司持有67%的股权,三菱UFJ信托银行株式会社持有33%的股权
(二)主要人员情况
(1)董事会成员
姜国芳先生,董事长,工商管理硕士,高级经济师。1980年起从事金融相关工作,先后任职于中国人民银行上海市分行,中国工商银行上海市分行组织处,上海申银证券有限公司,申银万国证券股份有限公司,申银万国(香港)有限公司。
2015年1月起任申万宏源集团股份有限公司副总经理,2004年1月起任申万菱信基金管理有限公司董事长。
杜平先生,董事,管理学博士,经济师。1989年至1993年先后任职于湖北省武汉市政府政策研究室,湖北省武汉市政府办公厅;1993年起从事金融相关工作,曾先后任职于交通银行总行秘书处、深圳分行,新加坡分行。2003年10月至
2015年1月任申银万国证券股份有限公司副总裁。现任中国银河金融控股有限责任公司党委副书记、总经理。
刘郎先生,董事,硕士研究生,副教授。曾在湖南邵阳学院和东南大学任教。
1994年起从事金融相关工作,先后在泰阳证券、万联证券任公司总裁。2006年6月至2007年1月在广州城市商学院担任主任。2007年1月至8月在大通证券公司任副总经理。2007年9月至今任申万宏源证券有限公司(原申银万国证券股份有限公司)副总裁。
安田敬之先生,董事,日本籍,大学学历。1987年4月至今在三菱UFJ信托银行株式会任职,曾任市场国际部部长、伦敦分行执行役员、分行长等职务。现任三菱UFJ信托银行株式会社海外资产管理部执行役员、部长。
陈志成先生,董事,日本籍,大学学历。1990年7月至今在三菱UFJ信托银行株式会社任职,历任中国业务科员、中国业务科长、上海代表处首席代表,现任北京代表处首席代表。
冯根福先生,独立董事,经济学博士,博士生导师,二级教授。曾在陕西财经学院工作,历任陕西财院学报主编、陕西财院工商学院院长。2000年5月至今在西安交通大学经济与金融学院担任院长。
张军建先生,独立董事,博士研究生,教授。曾在四川外国语大学、日本长崎县立大学、日本千叶大学、早稻田大学任教;此后曾任职于日本菱南开发株式会社。
2001年至今在中南大学任法学院教授,中日经济法研究所所长,中南大学信托与信托法研究中心主任;中国银行法学研究会常务理事;中美法律交流基金会信托法委员会副主席。
阎小平先生,独立董事,硕士研究生,高级经济师。1969年开始工作,1984年进入金融行业,曾先后任职于中国工商银行总行、工商银行北京市分行等。
2009年1月起退休。
李秀仑先生,独立董事,大学本科学历,高级经济师。1969年开始工作,曾先后任职于中国工商银行、上海农村信用合作社联合社、上海农村商业银行;
2009年1月至12月在市金融党委科学发展观活动任指导检查组二组组长;
2010年1月起退……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。