公告日期:2020-07-31
太平基金管理有限公司高级管理人员变更公告
公告送出日期: 2020 年 7 月 31 日
1.公告基本信息
基金管理公司名称 太平基金管理有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投
资基金行业高级管理人员任职管理办法》 、《证券基金经
营机构信息技术管理办法》 等法律法规规定。
高管变更类型 新任基金管理人首席信息官,离任基金管理人副总经理、
首席信息官
2. 新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务 首席信息官
新任高级管理人员姓名 尤象都
任职日期 2020年7月29日
过往从业经历 1989年7月至1997年8月,曾任国家经济体制改革委员会宏
观司财税处副处长;
1997年9月至2001年8月,曾任中信实业银行总行营业部办
公室负责人等职;
2001年9月至2003年4月,曾任财政部综合司正处级调研员;
2003年5月至2008年5月,曾任兴业银行北京月坛支行行长;
2008年6月至2010年6月,曾任中国银河金融控股有限责任
公司投资部负责人;
2010年7月至2015年8月,曾任银河基金管理有限公司副总
经理、总经理;
2015年9月至2017年6月,曾任上海璐鑫投资管理有限公司
法定代表人;
2017年7月至2019年7月,曾任上海中亿科技投资集团有限
公司副董事长;
2019年8月至2020年1月,曾任拉萨鸿新资产管理有限公司
副总裁;
2020年1月加入太平基金管理有限公司, 2020年4月至今任
太平基金管理有限公司总经理。
取得的相关从业资格 证券投资基金从业资格
国籍 中国
学历、学位 研究生、硕士
3. 离任高级管理人员的相关信息
离任高级管理人员职务 副总经理、首席信息官
离任高级管理人员姓名 吴东
离任原因 组织调动
离任日期 2020 年 7 月 29 日
转任本公司其他工作岗位的
说明
无
3.其他需要提示的事项
无。
特此公告。
太平基金管理有限公司
2020 年 7 月 31 日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。