公告日期:2017-08-09
公告编号:2017-017
证券代码:871399 证券简称:天志股份 主办券商:安信证券
福建天志互联信息科技股份有限公司
董事、监事、高级管理人员变动公告(任职)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年第一次临
时股东大会于2017年8月7日审议并通过:
任命吴业庆为公司第一届监事会股东代表监事,任期自本次临时股东大会通过之日起至第一届监事会任期届满。
本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东,出席本次股东
大会的股东(包括股东授权的委托代表)共9人,持有公司表决权的股
份11,764,706股,占股份总数的100.00%,会议由董事长董宇主持。
以上决议表决情况为:
同意股数11,764,706股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(二)被任免董监高的基本情况
该任命股东代表监事吴业庆未直接持有公司股份,通过持有福建 公告编号:2017-017
平潭天志一号信息科技合伙企业(有限合伙)0.3125%的份额,间接持有公司股份 1,750股,占公司股本的0.015%;不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。
吴业庆女士简历如下:
吴业庆,女,1953年4月出生,身份证号为42222419530904****,
中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1969年2月至1972年3
月,知识青年下农村;1972年3月至1974年8月,任湖北省孝感地
区盐碱厂子弟小学教师;1974年8月至1991年4月,任湖北广水化
肥厂统计、厂办室副主任;1991年4月至2004年3月,任湖北广水
二医院人事科主任、第三产业副总经理、印刷厂厂长;2004年 3月
至2007年8月,任信永信息技术(上海)有限公司人资行政后勤;
2007年8月至2009年6月,任福州信永培训学校办公室行政校长;
2009年6月至2013年12月,任上海景格汽车科技有限公司人资行
政部行政经理;2013年12月至2017年5月,任福建天棣互联信息
科技有限公司公共事业部经理;2016年10月至2017年7月,任福
建天志互联信息科技股份有限公司职工代表监事、监事会主席;2017年8月至今,任福建天志互联信息科技股份有限公司监事、监事会主席。
(三)任命/免职的原因
公司原股东代表监事张如挺先生因个人原因辞去公司股东代表监事职务,导致监事会人数低于法定人数,为保证监事会的正常运作,按照《公司法》及《公司章程》的规定,经公司2017年第一次临时 公告编号:2017-017
股东大会投票选举吴业庆女士为公司新任股东代表监事。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司监事会成员人数的影响
本次任命后公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,有利于公司保持健全的治理机制。
(二)对公司生产、经营上的影响
股东代表监事吴业庆女士任职后,将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行监事职责,对公司生产、经营监督将起到积极的影响。
三、备查文件目录
《福建天志互联信息科技股份有限公司2017年第一次临时股东
大会决议》
福建天志互联信息科技股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。