公告日期:2018-11-28
公告编号:2018-076
证券代码:835589 证券简称:山东海运 主办券商:中泰证券
山东海运股份有限公司监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第九次会议于2018年11月28日审议并通过:
提名张春权、王洪斌为公司监事,任职期限3年,自2018年第十二次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开5日前以电子邮件方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由监事会主席龙应彬主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董监高人员情况
监事张春权、王洪斌持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
(三)首次任命董监高人员履历
张春权,男,1964年10月,中国国籍,无境外永久居留权,山东大学经济系经济管理专业本科。1986年7月至1991年4月,就职于山东大学管理系担任教师;1991年4月至1993年3月,就职于省审计厅综合处干部;1993年3月至1997年4月,就职于省审计厅担任综合处副主任科员(1997年11月经省人事厅批准过渡为公务员);1997年4月至1999年6月,就职于省审计厅担任办公室主任科员;1999年6月至2003年8月,就职于省审计厅担任办公室副主任(其间:1999年9月至2002年7月,在中央党校成人教育学院在职研究生班经济学专业学习);2003年8月至2009年6月,就
公告编号:2018-076
职于省审计厅担任行政事业审计处副处长;2009年6月至2011年8月,就职于省审计厅担任行政事业审计处调研员;2011年8月至2014年7月,就职于省经济责任审计办公室担任副主任(正处级);2014年7月至2017年6月,就职于省审计厅担任企业审计二处处长;2017年6月至2018年1月,就职于省审计厅担任财务处处长;2018年1月至今,就职于山东海洋集团有限公司担任党委委员、总审计师。
王洪斌,男,1977年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,山东科技大学法学本科。2001年7月至2004年10月,就职于山东建工集团安装有限公司担任办公室主任;2004年10月至2010年12月,就职于山东世通房地产开发有限公司担任总经理助理;2010年12月至2011年8月,就职于山东省三名投资有限公司担任企业法律顾问;2011年8月至2017年3月,就职于山东能源集团有限公司担任经理;2017年3月至2018年6月,就职于山东国惠资产管理有限公司担任副总经理;2018年7月至今,就职于山东国惠资产管理有限公司担任董事、总经理。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定,公司监事会成员人数未低于法定最低人数;上述监事为公司正常换届,是公司治理正常需求,不会对公司生产、经营产生任何不利的影响。
三、备查文件
《山东海运股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。
山东海运股份有限公司
董事会
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。