公告日期:2018-11-02
公告编号:2018-066
证券代码:834592 证券简称:一乘股份 主办券商:申万宏源
云南一乘驾驶培训股份有限公司高级管理人员换届暨董秘变动
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2018年10月31日审议并通过:
任命周俊宇为公司总经理,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命李宁华为公司副总经理,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命包广明为公司副总经理兼董事会秘书,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命杨晓为公司副总经理,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命谢东为公司副总经理,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命谭旭春为公司财务负责人,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由刘辉主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:√是□否
公告编号:2018-066
(二)换届后董监高人员情况
总经理周俊宇持有公司股份30,000,000股,占公司股本的14.29%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理李宁华持有公司股份592,000股,占公司股本的0.28%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理、董事会秘书包广明持有公司股份1,100,000股,占公司股本的0.52%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理杨晓持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理谢东持有公司股份100,000股,占公司股本的0.05%。不是失信联合惩戒对象。
财务负责人谭旭春持有公司股份1,000,000股,占公司股本的0.48%。不是失信联合惩戒对象。
(三)首次任命董监高人员履历
谢东,男,1970年8月生,中国国籍,无境外永久居住权,专科学历。1993年至1999年,在十四冶机化公司任驾驶员;2000年至2011年,在十四冶机化公司培训站任总教练;2011年至2018年10月,在云南一乘驾驶培训股份有限公司任总经理助理。
该任命董事会秘书包广明持有公司股份1,100,000股,占公司股本的0.52%。包广明未被列为失信联合惩戒对象。包广明符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法(试行)》规定的任职资格。包广明具有研究生学历,无违法违规的记录。
最近五年的工作履历说明如下:
2010年1月至2013年5月,在云南省城市建设投资集团有限公司任办公室秘书;
2013年6月至2014年5月,在云南一乘驾驶培训有限公司,党委委员、董事会秘书、工会常务副主席、办公室主任;
2014年6月至2015年5月,在云南一乘驾驶培训有限公司,党委委员、副总经理、工会常务副主席、董事会秘书。
2015年6月至今,在云南一乘驾驶培训股份有限公司,党委委员、副总经理。
董事会秘书的通讯方式:0871-67831282
公告编号:2018-066
移动电话:13888259001
传真:0871-67831282
通信地址:云南省昆明市官渡区民航路400号城投大厦
专用电子邮件信箱地址:282380819@qq.com
该任命董事会秘书包广明未取得股转系统董秘资格证书。(公司系基础层挂牌公司)二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
换届对公司生产、经营不会产生不利影响。
三、备查文件
第二届董事会第一次会议。
云南一乘驾驶培训股份有限公司……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。