公告日期:2018-03-08
证券代码:834000 证券简称:国鑫农贷 主办券商:方正证券
扬州市邗江区国鑫农村小额贷款股份有限公司
关于提名第二届董事会董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
扬州市邗江区国鑫农村小额贷款股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月8日召开的第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提名第二届董事会董事成员的议案》。鉴于公司第一届董事会将于2018年3月25日任期届满,为保证董事会的正常运作,现提名任勇、姜群、陆建华、袁文生、王健、陈华香、马子良为第二届董事会董事候选人,任期自第一届董事会任期届满之日起,任期三年。
经核查,本次提名的7名第二届董事会候选人不存在以下情形:
(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;
(2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施;
(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;
(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;
(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;
(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经核查,任勇、姜群、陆建华、袁文生、王健、陈华香、马子良均不属于失信联合惩戒对象,也不存在被列入失信被执行人名单的情形,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
附:第二届董事会董事候选人个人简历
任勇,男,汉族,1969年 4月出生,中国籍,无境外永久居留
权,西南科技大学本科在读。1982年9月至1985年6月就读于江都
邵伯中学,同年12月参加工作,任职于江都化工厂。1986年10月
至1988年12月在中国人民解放军5117军队服役。1989年3月至1999
年12月在中国银行江都支行任职。2001年1月至今担任江苏沪武建
设集团有限公司副总经理。2017年10月27日至今担任本公司董事
长。
2.姜群,男,1970年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
大专学历。1992年至1996年,就职于扬州市邗江区太安中学,教师;
1996年至2002年,就职于扬州万信电子有限公司,任总经理;2002
年至2009年,就职于扬州火晶经贸有限公司,任总经理;2008年7
月至2008年12月,同时任扬州金太阳投资担保有限公司董事长;2009
年11月至2014年12月,任扬州诚信拍卖有限公司董事长;现任扬
州市工商联总商会常委、扬州金太阳投资担保有限公司监事会主席。
2015年3月26日至2017年10月27日担任本公司董事长,2017年
10月27日至今担任本公司董事。
3.陆建华,男,1960年4月出生,中国国籍,无境外永久居留
权,本科学历,高级政工师。1983年9月至1984年9月,就职于扬
州市文化局,任艺术科科员;1984年10月至1993年3月,就职于
扬州市委宣传部,历任干事、副科长;1993年4月至1995年7月,
就职于国家税务总局扬州培训中心,任办公室综合科科长;1995年8
月至1999年6月,就职于扬州有线电视台,任副台长;1999年7月
至2006年11月,就职于扬州广播电视局,历任社教中心主任、节目
中心主任;2006年12月至2010年9月,就职于扬州广播电视总台,
历任广告中心主任、副台长;2010年9月至今,就职于扬州广播电
视传媒集团有限责任公司,任董事兼总经理;现任扬州广播电视传媒集团有限责任公司董事兼总经理、扬州广电报网传媒有限公司董事长、江苏锦禾高新科技股份有限公司董事、江苏凤凰艺景文化发展有限公司副董事长兼总经理、扬州智慧传媒研究所有限公司执行董事、扬州广播电视总台副台长、扬州市广告协会副会长、扬州市记者协会副主席、扬州市广播影视学会副会长、本公司董事。
4.袁文生,男,汉族,中共党员,1956年5月出生,中国籍,
无境外永久居留权,硕士学位。1979年9月至1982年6月就读于仪
征中学,1982年9月考进苏州电力学校。1984年9月至1993年5月,
任职于扬州发电厂,1993年 6月进入扬州日报社,担任扬州时报总
编辑、扬州晚报总编辑至今。……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。