公告日期:2015-11-09
证券代码:833880 证券简称:中城投资 主办券商:申万宏源
上海中城联盟投资管理股份有限公司
第一届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
上海中城联盟投资管理股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第三次会议于2015年11月8日在公司会议室举行。公司现有监事5人,实际出席会议并表决监事5人。会议由监事会主席漆洪波先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》,并提请股东大会审议;
鉴于公司第一届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会提名漆洪波、任志强、陈俊为第二届监事会监事候选人(简历见附件),待股东大会通过之后,与职工大会选举出来的职工监事孙树涛、张晓达(简历见附件)一起组成公司第二届监事会。
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
二、备查文件
与会监事签字确认的《公司第一届监事会第三次会议决议》。
特此公告。
上海中城联盟投资管理股份有限公司
监事会
2015年11月9日
附件:
第二届监事会非职工代表监事候选人及
职工代表监事简历
漆洪波先生,男,1963年4月出生,汉族,中国国籍,有境外永久居留权。1985年7月毕业于中国科学院金属研究所,工学硕士;1990年1月毕业于中国人民大学,经济学硕士。1985年7月至1992年11月就职于中国科学院金属研究所;1992年12月至今任新世界(青岛)物业发展有限公司董事长、总经理;2003年1月至今任苏州阳光新地置业有限公司董事长;2013年5月至今任上海青庭新地置业有限公司董事长;2013年1月至今任上海中城联盟投资管理股份有限公司监事会主席。
任志强先生,男,1951年3月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,2002年7月毕业于中国人民大学,法学硕士。1969年至1981年,在解放军4800部队服役;1981年至1984年6月,任北京怡达公司副总经理;1984年7月至1993年7月,就职于北京市华远经济建设开发总公司;1993年8月至2011年3月,任北京市华远集团总裁;2008年10月至2014年11月任华远地产股份有限公司董事长;2013年1月至今任上海中城联盟投资管理股份有限公司监事。
陈俊先生,男,1966年3月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权。1987年7月毕业于南京邮电大学,通信工程学士;2003年7月毕业于中国人民大学,EMBA。1987年8月至1993年6月就职于中山电子集团电讯仪器厂研究所;1993年7月至今任江苏一德集
团有限公司董事长;2002年9月至今任南京新城发展股份有限公司总经理;2013年1月至今任上海中城联盟投资管理股份有限公司监事。
孙树涛先生,男,1970年11月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权。1998年7月毕业于复旦大学,经济学硕士。1998年7月至1999年8月,任上海中汇金融外汇咨询公司项目经理;1999年8月至2000年4月,任上海拍拍网络科技有限公司总经理;2000年4月至2002年12月,任中科联控股集团项目管理部总经理;2003年1月加入中城投资,现任公司研究总监;2015年5月至今任上海中城联盟投资管理股份有限公司职工代表监事。
张晓达先生,男,1979年12月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权。2002年7月毕业于上海财经大学,法学学士。2002年6月至2005年2月,任中睦投资咨询(上海)有限公司法律咨询顾问;2005年2月至2006年2月,任上海市君悦律师事务所律师助理;2006年2月至2007年5月,任和华利盛律师事务所专职律师;2007年6月至2010年12月,任耀良律师事务所专职律师;2011年1月至2012年3月,……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。