公告日期:2018-10-18
证券代码:603602 证券简称:纵横通信 公告编号:2018-071
杭州纵横通信股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州纵横通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会将于2018年11月6日届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,应按程序进行董事会换届选举工作。公司第五届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。董事会提名、薪酬与考核委员会对公司第五届董事会董事候选人的任职资格进行审查,公司于2018年10月17日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》,第五届董事会董事候选人如下:
1.公司董事会提名苏维锋先生、吴海涛先生、林爱华女士、朱劲龙先生、濮澍先生、莫彩虹女士为公司第五届董事会非独立董事候选人(候选人简历见附件);
2.公司董事会提名范贵福先生、俞维力先生、王晓湘女士为公司第五届董事会独立董事候选人(候选人简历见附件)。独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。俞维力先生和王晓湘女士暂未取得上市公司独立董事资格证书,已承诺将在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训,并取得独立董事资格证书。
公司第五届董事会董事候选人尚需提交公司2018年第三次临时股东大会选举通过,在股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第四届董事会将继续履行职责。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司
董事会
非独立董事候选人简历:
1、苏维锋,男,中国国籍,无境外永久居留权,1966年7月出生,本科学历,工程师。1985年7月至1992年12月,任浙江苍南县邮电局工程师;1992年12月至1997年7月,任温州信达通信设备公司总经理;1997年7月至2002年5月,任杭州设备总经理;2002年6月至2008年1月,任冠音信息董事长;2002年8月至2012年8月,任力盛赛车董事;2002年4月至2005年4月,任纵横设备董事兼总经理;2002年12月至2009年2月,任纵横文化执行董事兼总经理;2004年12月至2008年1月,任纵横集团执行董事兼总经理。2006年12月至2007年6月,任纵横通信董事长兼总经理;2017年7月至今,任浙江纵横新创科技有限公司董事。2007年6月至今,任纵横通信董事长。
2、吴海涛,男,中国国籍,无境外永久居留权,1974年12月出生,硕士研究生学历。1998年3月至2010年4月,任教于中国计量学院;2002年6月至2008年1月,任冠音信息董事兼总经理;2004年12月至2008年1月,任纵横集团监事;2004年3月至2009年9月,历任南京众托执行董事、监事;2006年12月至2007年6月,任纵横通信董事;2007年6月至2009年11月,任纵横通信董事、总经理、董事会秘书;2009年11月至今,任纵横通信董事、总经理。3、林爱华,女,中国国籍,无境外永久居留权,1969年3月出生,大专学历。1988年10月至1997年5月,任浙江苍南县邮电局职员;1998年6月至2002年2月,任杭州设备财务总监;2002年4月至2008年1月,历任纵横设备董事、监事;2004年11月至2010年12月,任重庆纵横监事;2006年8月至2008年4月,任杭州慧心执行董事兼总经理;2006年12月至今,任纵横通信董事。4、朱劲龙,男,中国国籍,无境外永久居留权,1976年3月出生,硕士研究生。1999年2月至2003年2月,任深圳南方民和会计师事务所审计项目经理;2003年2月至2007年7月,任浙江天健会计师事务所审计高级项目经理;2007年7月至2015年11月,任纵横通信财务负责人;2015年11月至今,任纵横通信董事、财务负责人,2018年8月至今,任纵横通信董事会秘书。
5、濮澍,男,中国国籍,无境外永久居留权,1976年11月出生,本科学历。2004年7月至2009年2月,历任纵横电子董事、执行董事兼总经理;2004年11月至2010年12月任重庆纵横执行董事兼总经理;2005年6月至2008年7
月,任杭州众通董事兼总经理;2002年6月至2008年1月,任冠音信息董事;2006年12月至今,历任纵横通信网络技术部经理、经营管理部经理,现任纵横通信董事、管理中心总监。
6、莫彩虹,女,中国国籍,无境外永久居留权,1982年1月出生,本科学历。2004年9月至2009年8月先后任职……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。