公告日期:2016-04-29
证券代码:601555 股票简称:东吴证券 公告编号:2016-026
东吴证券股份有限公司
第二届董事会第三十七次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东吴证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十七次(临时)会议通知于2016年4月25日以电子邮件方式发出,会议于2016年4月28日在江苏苏州以现场结合电话会议的方式召开。会议应到董事11人,实到董事11人,占董事总数的100%(其中,宋子洲董事以电话方式参会,钱晓红董事委托范力董事长、杨瑞龙董事委托韩晓梅董事参会并代为表决)。公司部分监事及高管出席会议。会议由董事长、总裁范力先生主持。会议召集及表决程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经公司董事认真审议,以书面表决方式形成以下决议:
(一)审议通过《关于公司2016年度第一季度报告的议案》;
表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。
(二)审议通过《关于提名公司第三届董事会成员(非职工代表董事)的议案》;
鉴于公司第二届董事会即将任期届满,现根据《公司章程》、《公司治理准则》等制度,由董事会提名第三届董事会董事候选人(非职工代表董事)分别为:范力、朱剑、宋子洲、钱晓红(女)、朱建根、张统、金德环、裴平、韩晓梅(女)、黄祖严;其中金德环、裴平、韩晓梅(女)、黄祖严为独立董事候选人。裴平先生尚待取得中国证监会江苏监管局核准的证券公司独立董事任职资格。
本议案为分项表决。所有分项表决结果均为:11票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
(三)审议通过《关于确定公司员工基本薪酬总额的议案》;
表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
附:第三届董事会成员(非职工代表董事)候选人简历
东吴证券股份有限公司董事会
2016年4月29日
附件:
第三届董事会成员(非职工代表董事)候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、范力先生,中国国籍,1966年12月出生;硕士,高级经济师。现任公司党委书记、董事长、总裁、苏州国际发展集团有限公司副董事长、江苏省第十二届人民代表大会代表。1989年7月至1997年11月在共青团苏州市委员会历任常委、办公室主任兼事业部部长。1997年11月至2002年4月在苏州证券历任投资部副经理、办公室主任、人事部经理、总裁助理;2002年4月至2012年3月在东吴证券历任董事会秘书、经纪分公司总经理、副总裁、董事、常务副总裁;2012年3月至2013年5月在东吴证券任总裁、董事;2013年5月至2014年1月在东吴证券任总裁、副董事长。2014年1月至今任公司党委书记、董事长、总裁。
截至目前,范力先生未持有公司股份,近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、朱剑先生,中国国籍,1963年12月出生,本科。现任苏州国际发展集团有限公司党委委员、董事,苏州国发置业发展有限公司董事长,苏州企业征信服务有限公司董事长,公司董事。1982年6月至1996年8月历任苏州市财政局办事员、科员、副科长、科长;1996年9月至2002年2月任苏州丝绸集团公司总会计师;2002年3月至2008年6月任苏州工业投资有限公司总会计师;2008年7月至今任苏州国际发展集团有限公司党委委员、董事。
截至目前,朱剑先生未持有公司股份,近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、宋子洲先生,中国国籍,1960年1月出生;大学学历,学士学位。现任中国人寿资产管理有限公司副总裁,国寿财富管理有限公司董事,公司董事。
1984年8月参加工作,曾在对外经济贸易合作部办公厅、中国对外贸易运输(集团)总公司工作,1999年11月起历任中国人寿保险公司稽核部制度处处长、资
金运用部财会监督处处长、资金运用中心副总经理,2004年8月至2007年8月任中国人寿资产管理有限公司风险管理及合规部总监,2007年8月至2013年3月任中国人寿资产管理有限公司首席风险管理……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。